Készült: 2024.09.21.03:27:00
Dinamikus lap
Dr. Pásztor Gyula
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
jegyző | 1991.02.11. | 1991.05.07. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1990-94 | Békés 3.vk | 1990.05.02. | 1994.06.27. |