Készült: 2024.09.21.03:27:06
Dinamikus lap
Dr. Kávássy Sándor
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
környezetvédelmi minisztériumi politikai államtitkár | 1998.07.14. | 2001.05.15. |
az Országgyűlés alelnöke | 1997.11.11. | 1998.06.17. |
jegyző | 1994.06.28. | 1997.11.10. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1998-2002 | Szabolcs-Szatmár-Bereg területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Szabolcs-Szatmár-Bereg területi lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Országos lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Kossuth Lajos Tudományegyetem | 1956 | |
egyetemi doktor | Kossuth Lajos Tudományegyetem | 1963 |
Tudományos fokozat | Megszerzés éve |
---|---|
A Magyar Tudományos Akadémia doktora | 1974 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
német | középfokú |