Készült: 2024.09.21.03:28:03
Dinamikus lap
Gráf József
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2004.03.01. | 2004.03.02. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 2009.04.16. | 2010.05.29. |
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 2006.06.09. | 2009.04.15. |
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 2005.05.02. | 2006.06.08. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2002-2006 | Baranya területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Baranya 7.vk | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Baranya 7.vk | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
főiskolai diploma | Mezőgazdasági Főiskola | 1968 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
német | |
orosz |