Készült: 2024.09.21.03:24:45
Dinamikus lap
Dr. Gombos András
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
környezetvédelmi és vízügyi minisztériumi politikai államtitkár | 2004.10.04. | 2006.06.08. |
környezetvédelmi és vízügyi minisztériumi politikai államtitkár | 2004.08.01. | 2004.10.03. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1994-98 | Csongrád 5.vk | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Állatorvostudományi Egyetem | 1967 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
szlovák | tárgyalási |