Készült: 2024.09.21.03:29:24
Dinamikus lap
Gellért Kis Gábor
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
Magyar Rádió Közalapítvány Kuratórium elnöke | 2004.03.01. | 2008.03.01. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1994-98 | Pest 7.vk | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem | 1970 | |
egyetemi diploma | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 1981 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | középfokú |