Készült: 2024.09.21.03:27:01
Dinamikus lap
Szili Sándor
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
jegyző | 1996.04.30. | 1998.06.17. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1998-2002 | Budapest 27.vk | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Budapest 27.vk | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Országos lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
szakmunkásbizonyítvány | 1955 | ||
érettségi | 1973 |