Készült: 2024.09.21.03:27:10
Dinamikus lap
Dr. Böröcz István
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
1990-94 | EKgP | frakcióvezető | 1992.09.27. | 1994.06.27. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1990-94 | Baranya területi lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi doktor | Janus Pannonius Tudományegyetem | 1980 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
német | alapfokú |
orosz | alapfokú |