Készült: 2024.09.21.03:30:51
Dinamikus lap
Lázár Mózes
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2002-2006 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2005.11.28. | 2005.11.29. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2002-2006 | Komárom-Esztergom területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Komárom-Esztergom területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem | ||
egyetemi diploma | Miskolci Egyetem |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol |