Készült: 2024.09.21.03:30:26
Dinamikus lap
Tóth Gyula
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.11.10. | 2003.11.10. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
jegyző | 2009.06.15. | 2010.05.13. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Tolna 4.vk | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Tolna 4.vk | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
népművelő-könyvtáros | Debreceni Tanítóképző Intézet | 1974 | |
művelődéspolitikus | Politikai Főiskola | Művelődéspolitika Kar | 1980 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
német | társalgási |
orosz | társalgási |