Készült: 2024.09.21.03:29:29
Dinamikus lap
Páva Zoltán
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.11.24. | 2003.11.25. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.09. | Baranya 4.vk | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Baranya 4.vk | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Baranya 4.vk | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Baranya 4.vk | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
érettségi | Gőgös Ignác Gimnázium | 1967 | |
Politikai Főiskola | 1985 | ||
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola | 1987 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
angol | alapfokú | C |
orosz | alapfokú | A |